NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Dirección social Cmno Fuente de la Mora, 1
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
CIF B83824722
Capital Social 197179.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Nombres Anteriores
- NAE ACUSTICA SL
- EVERIS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario NTT DATA SPAIN SL
ORGANIGRAMA DE NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
VINCULACIONES DE NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Pascual Carlos | Representante | 09/09/2024 | |
San Lorenzo Serna Carlos | Representante | 09/09/2024 | |
NTT DATA SPAIN SL | Socio Unico | 13/05/2022 | |
Garay Aranburu Juan | Apoderado | 09/04/2021 | |
Biosca Arpa Sergi | Apoderado | 12/01/2021 | |
Castillo Garcia Emilio | Apoderado | 20/07/2020 | |
Gomez Jarillo Antonio | Apoderado | 20/07/2020 | |
Rodriguez Carrion Carmen | Apoderado | 20/07/2020 | |
Sanchez Perez Alejandro | Apoderado | 25/02/2019 | |
Castillo Garcia Emilio | Apoderado | 04/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 341718, I/A 43 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 341718, I/A 43 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 341718, I/A 42 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 341718, I/A 42 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 41 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 41 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 40 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 40 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 39 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
- REVOCACION DEL PODER CONFERIDO A DON JOSE PABLO CARBONELL CASTELLO, CON DNI 21477915D, QUE CAUSO EN ESTE REGISTRO LA INSCRIPCION 31ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 164, S 8, H M 341718, I/A 37 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28