BIOSCA ARPA SERGI
Informe ejecutivo de BIOSCA ARPA SERGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BIOSCA ARPA SERGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NTT DATA SPAIN SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE BIOSCA ARPA SERGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIOSCA ARPA SERGI
Empresa: EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
Apoderado
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29363 , F 202, S 8, H M 504149, I/A 45 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Apoderado
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39318 , F 45, S 8, H M 485609, I/A 51 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biosca Arpa Sergi
Apoderado Mancomunado
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4684 , F 75, S 8, H Z 26447, I/A 54 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-50
Representante
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 41 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Representante
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 166, S 8, H M 341718, I/A 40 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: FIT INVERSION EN TALENTO SA
Representante
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41626 , F 40, S 8, H M 512505, I/A 38 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
Representante
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29363 , F 202, S 8, H M 504149, I/A 44 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: NTT DATA SPAIN BPO SL
Apoderado Mancomunado
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biosca Arpa Sergi
Apoderado
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 42, S 8, H B 372388, I/A 95 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Representante
- Biosca Arpa Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39318 , F 44, S 8, H M 485609, I/A 49 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: NTT DATA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Botas Diez Maria Estrella
Apoderado Mancomunado
- Biosca Arpa Sergi
- Botas Diez Maria Estrella
Apoderado Solidario
Apoderado
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Biosca Arpa Sergi
- Botas Diez Maria Estrella
- Botas Diez Maria Estrella
- Botas Diez Maria Estrella
- Botas Diez Maria Estrella
- Botas Diez Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 110, S 8, H M 239649, I/A 257 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
VER MAS ACTOS
Información de BIOSCA ARPA SERGI
Mostramos los datos de BIOSCA ARPA SERGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIOSCA ARPA SERGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos