N H L INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social N H L INVERSIONES SL
CIF B73014177
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jose Fernando Martinez Blanco
Propietario DELFOS INTERNACIONAL 2002 SL
VINCULACIONES DE N H L INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE N H L INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Fernando Martinez Blanco | Administrador Unico | 10/11/2011 | 07/11/2012 |
Jose Ramon Carabante Aguilera | Apoderado | 27/03/2009 | 07/11/2012 |
DELFOS INTERNACIONAL 2002 SL | Socio Unico | 25/05/2012 | 03/10/2012 |
DELFOS 2002 SL | Socio Unico | 27/03/2009 | 25/05/2012 |
Jose Ramon Carabante De La Plaza | Administrador Unico | 27/03/2009 | 10/11/2011 |
Luis Carabante De La Plaza | Apoderado | 27/03/2009 | |
PALATINO 2002 SL | Administrador Unico | 27/03/2009 |
ACTOS BORME DE N H L INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 35, S 8, H MU 30127, I/A 10 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2013-244-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 35, S 8, H MU 30127, I/A 10 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2013-244-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 35, S 8, H MU 30127, I/A 9 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 35, S 8, H MU 30127, I/A 8 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 35, S 8, H MU 30127, I/A 8 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 34, S 8, H MU 30127, I/A 7 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 34, S 8, H MU 30127, I/A 7 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 34, S 8, H MU 30127, I/A 6 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30