DELFOS 2002 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELFOS 2002 SL
CIF B82906348
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Blanco Jose Fernando
Propietario GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL
VINCULACIONES DE DELFOS 2002 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELFOS 2002 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carabante Aguilera Jose Ramon | Apoderado | 13/02/2009 | 03/10/2012 |
GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL | Socio Unico | 22/05/2012 | 03/10/2012 |
Martinez Blanco Jose Fernando | Administrador Unico | 06/06/2011 | 03/10/2012 |
Carabante De La Plaza Jose Ramon | Administrador Unico | 06/06/2011 | |
Carabante De La Plaza Luis | Apoderado | 13/02/2009 |
ACTOS BORME DE DELFOS 2002 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 135, S 8, H M 274366, I/A 16 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 135, S 8, H M 274366, I/A 16 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 135, S 8, H M 274366, I/A 15 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 40 9º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 134, S 8, H M 274366, I/A 14 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 134, S 8, H M 274366, I/A 13 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 134, S 8, H M 274366, I/A 13 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28
- Absorbidas: GRUPO INVERSOR HISPANIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (03/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16183 , F 15, S 8, H M 274366, I/A 12 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28