MYTRIPTRAINER SL
Dirección social Cl Pamplona, 117
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MYTRIPTRAINER SL
CIF B67004309
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/05/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MYTRIPTRAINER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MYTRIPTRAINER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Ortiz Marc | Presidente | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Alonso Ortiz Marc | Consejero | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Alonso Ortiz Marc | Consejero Delegado | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Font Del Amo Jose | Consejero | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Lopez Rodriguez De Hinojosa Ignacio | Secretario | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Lopez Rodriguez De Hinojosa Ignacio | Consejero | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Lopez Rodriguez De Hinojosa Ignacio | Consejero Delegado | 15/06/2018 | 30/05/2019 |
Alonso Ortiz Marc | Administrador Unico | 16/05/2017 | 15/06/2018 |
ACTOS BORME DE MYTRIPTRAINER SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 24, S 8, H B 503226, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
- AMPLIAR A: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARES PARA CENTROS DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FISICA. LA COMERCIALIZACION AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE ALIMENTOS DE CARACTER NUTRICIONAL, ENERGETICOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 24, S 8, H B 503226, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-08
- CL PAMPLONA Num.117 P.5 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 24, S 8, H B 503226, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 24, S 8, H B 503226, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 24, S 8, H B 503226, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 23, S 8, H B 503226, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Dirección:CL DE LA LLIBERTAT NUM.13 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION Y PUESTA EN CONTACTO DE PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRENADORES PERSONALES, Y USUARIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45927 , F 23, S 8, H B 503226, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08