HOMESKETCH SL
Dirección social Cl Sancho de Avila, 41
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOMESKETCH SL
CIF B67490789
Capital Social 796560.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/08/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Andrey Markov
ORGANIGRAMA DE HOMESKETCH SL
VINCULACIONES DE HOMESKETCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOMESKETCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andrey Markov | Administrador Unico | 14/12/2020 | |
Daria Markova | Apoderado Solidario | 14/12/2020 |
ACTOS BORME DE HOMESKETCH SL
- CL SANCHO DE AVILA Num.41 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 203, S 8, H B 538712, I/A 5 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 203, S 8, H B 538712, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 203, S 8, H B 538712, I/A 3 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 203, S 8, H B 538712, I/A 3 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
- DECLARACION DE CESE DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 202, S 8, H B 538712, I/A 2 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Capital Anterior: | 156.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 640.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 796.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 408,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 202, S 8, H B 538712, I/A 2 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 153.560,00 | Euros |
Capital Actual: | 156.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.118,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 202, S 8, H B 538712, I/A 2 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO, DOÑA DARIA MARKOVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 202, S 8, H B 538712, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 202, S 8, H B 538712, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-08
Dirección:CL ENRIQUE GRANADOS NUM.85 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/08/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA. CNAE 6810: COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47030 , F 202, S 8, H B 538712, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-08