MYCO PHARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 38
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MYCO PHARMA SL
CIF B66632191
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MYCO PHARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MYCO PHARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bruch Salada Roman | Administrador Solidario | 17/03/2017 | 04/03/2020 |
Gutierrez Santos Jose Luis | Administrador Solidario | 17/03/2017 | 04/03/2020 |
Gutierrez Santos Jose Luis | Liquidador | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
Gutierrez Santos Jose Luis | Administrador Mancomunado | 25/01/2016 | 17/03/2017 |
Ribelles Gomez Angel | Administrador Mancomunado | 25/01/2016 | 17/03/2017 |
Gutierrez Santos Jose Luis | Administrador Unico | 02/11/2015 | 25/01/2016 |
ACTOS BORME DE MYCO PHARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 135, S 8, H B 475204, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 135, S 8, H B 475204, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 135, S 8, H B 475204, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 135, S 8, H B 475204, I/A 3 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 135, S 8, H B 475204, I/A 3 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 134, S 8, H B 475204, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 134, S 8, H B 475204, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 134, S 8, H B 475204, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 134, S 8, H B 475204, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Dirección:RB DE CATALUNYA NUM.38 P.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/10/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION Y EXPORTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 134, S 8, H B 475204, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08