RIBELLES GOMEZ ANGEL
Informe ejecutivo de RIBELLES GOMEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIBELLES GOMEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MYCO PHARMA SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2016 | 17/03/2017 |
ECAREYOU INNOVATION SL | Administrador Solidario | 07/08/2015 | 27/05/2016 |
VINCULACIONES DE RIBELLES GOMEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBELLES GOMEZ ANGEL
Empresa: MYCO PHARMA SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Santos Jose Luis
- Ribelles Gomez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 135, S 8, H B 475204, I/A 3 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Empresa: ECAREYOU INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Garriga Rodo Joan
- Ribelles Gomez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 17, S 8, H B 469169, I/A 4 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Empresa: MYCO PHARMA SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Santos Jose Luis
- Ribelles Gomez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45042 , F 134, S 8, H B 475204, I/A 2 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: ECAREYOU INNOVATION SL
Administrador Solidario
- Garriga Rodo Joan
- Ribelles Gomez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44844 , F 16, S 8, H B 469169, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-08
Información de RIBELLES GOMEZ ANGEL
Mostramos los datos de RIBELLES GOMEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBELLES GOMEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos