MUSTANG PRODUCCION SL - EXTINGUIDA
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social MUSTANG PRODUCCION SL
CIF B53573382
Capital Social 149000.0 Euros
Actividad Fabricación de calzado
Página Web www.mustang.es
Auditor Mas Torres Francisco Luis
VINCULACIONES DE MUSTANG PRODUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUSTANG PRODUCCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Inchauspe Prego Alayn | Apoderado | 30/11/2009 | 20/01/2011 |
Mas Torres Francisco Luis | Auditor | 13/05/2010 | 20/01/2011 |
Ros Vidal Santiago | Apoderado | 08/04/2009 | 20/01/2011 |
THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 20/01/2011 | |
Mas Torres Antonio Jesus | Auditor | 13/05/2010 |
ACTOS BORME DE MUSTANG PRODUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 67, S 8, H A 65216, I/A 11 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-03
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 67, S 8, H A 65216, I/A 11 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 67, S 8, H A 65216, I/A 11 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-03
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 49.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 149.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 67, S 8, H A 65216, I/A 10 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 67, S 8, H A 65216, I/A 9 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 67, S 8, H A 65216, I/A 9 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 66, S 8, H A 65216, I/A 7 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 66, S 8, H A 65216, I/A 6 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-03