INCHAUSPE PREGO ALAYN
Informe ejecutivo de INCHAUSPE PREGO ALAYN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE INCHAUSPE PREGO ALAYN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEAM BUSINESS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 29/11/2018 |
VINCULACIONES DE INCHAUSPE PREGO ALAYN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INCHAUSPE PREGO ALAYN
Empresa: INTEAM BUSINESS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Gonzalvez Matute Jose Francisco
- Inchauspe Prego Alayn
- Ortiz Conesa Daniel
- Sala De Borja Massana Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 65, S 8, H A 162721, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-03
Empresa: THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 34, S 8, H A 93357, I/A 14 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-03
Empresa: BYTHEFEST ENTERTAINMENT SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 144, S 8, H A 133864, I/A 6 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-03
Empresa: THE MTNG ONLINE EXPERIENCE SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 41, S 8, H A 133444, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-03
Empresa: MTNG EUROPE EXPERIENCE SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 132, S 8, H A 34730, I/A 18 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-03
Empresa: PASCO PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 33, S 8, H A 121889, I/A 9 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-03
Empresa: MUSTANG STORE SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 158, S 8, H A 78784, I/A 10 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-03
Empresa: AYMERICH INVER SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3450 , F 154, S 8, H A 51210, I/A 11 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-03
Empresa: MUNDOMARCA CONSULTING SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 33, S 8, H A 75140, I/A 10 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-03
Empresa: BYTHEFEST ENTERTAIMENT SL
Apoderado
- Inchauspe Prego Alayn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 144, S 8, H A 133864, I/A 4 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-03
VER MAS ACTOS
Información de INCHAUSPE PREGO ALAYN
Mostramos los datos de INCHAUSPE PREGO ALAYN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INCHAUSPE PREGO ALAYN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos