MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami de Can Rabadà, 17
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Razón Social MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL
CIF B16802969
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/08/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Di Donato Pasqualo Vincent | Administrador Unico | 03/11/2021 | 18/06/2024 |
Lopez Crespo Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2023 | 18/06/2024 |
Merino Caballero Jose Antonio | Apoderado Solidario | 02/12/2021 | 18/06/2024 |
Merino Caballero Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2023 | 18/06/2024 |
Merino Caballero Jose Antonio | Liquidador | 18/06/2024 | 18/06/2024 |
Cerquera Martinez Viviana Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2021 | 04/01/2023 |
Lopez Crespo Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2021 | 04/01/2023 |
Merino Caballero Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2021 | 04/01/2023 |
Tremedal Poveda Espinosa Milagros | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2021 | 04/01/2023 |
ACTOS BORME DE MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 570299, I/A 7 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 570299, I/A 7 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 570299, I/A 7 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-08
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 4, S 8, H B 570299, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 4, S 8, H B 570299, I/A 5 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 3, S 8, H B 570299, I/A 4 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 3, S 8, H B 570299, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 2, S 8, H B 570299, I/A 2 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MURPRO GROUP S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 1, S 8, H B 570299, I/A 1 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 1, S 8, H B 570299, I/A 1 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-08