TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS
Informe ejecutivo de TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURPROTEC ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2017 | 10/01/2023 |
MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2021 | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS
Empresa: MURPROTEC ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Merino Caballero Jose Antonio
- Nuñez Tejado Rafael
- Tremedal Poveda Espinosa Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43621 , F 125, S 8, H B 215672, I/A 26 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cerquera Martinez Viviana Andrea
- Lopez Crespo Miguel Angel
- Merino Caballero Jose Antonio
- Tremedal Poveda Espinosa Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 3, S 8, H B 570299, I/A 4 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: MURPROTEC QUALITY SERVICE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cerquera Martinez Viviana Andrea
- Lopez Crespo Miguel Angel
- Merino Caballero Jose Antonio
- Tremedal Poveda Espinosa Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 2, S 8, H B 570299, I/A 2 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-08
Empresa: MURPROTEC ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Merino Caballero Jose Antonio
- Nuñez Tejado Rafael
- Tremedal Poveda Espinosa Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43621 , F 124, S 8, H B 215672, I/A 21 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Información de TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS
Mostramos los datos de TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TREMEDAL POVEDA ESPINOSA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos