MUNDO FRISONOBLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Barcala, S/N
Código Postal 15679
Municipio Cambre
Provincia A Coruña
Razón Social MUNDO FRISONOBLE SL
CIF B70171004
Actividad Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MUNDO FRISONOBLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MUNDO FRISONOBLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parada Rodriguez Jose Manuel | Liquidador | 07/05/2024 | 06/08/2024 |
Taboada Fernandez Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/05/2018 | 06/08/2024 |
Estevez Vaqueiro Manuel | Administrador Unico | 29/02/2016 | 07/05/2024 |
Estevez Vaqueiro Manuel | Administrador Solidario | 29/02/2016 | |
Garcia Rojo Jesus | Administrador Solidario | 29/02/2016 |
ACTOS BORME DE MUNDO FRISONOBLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 44393, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 44393, I/A 5 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 100, S 8, H C 44393, I/A 4 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 100, S 8, H C 44393, I/A 4 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 100, S 8, H C 44393, I/A 4 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 99, S 8, H C 44393, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 99, S 8, H C 44393, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 99, S 8, H C 44393, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 99, S 8, H C 44393, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-15