GARCIA ROJO JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA ROJO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE GARCIA ROJO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OITO PES SL | Administrador Unico | 02/02/2024 | |
AMICALIA INVERSIONES SL | Apoderado | 11/01/2024 | |
ALBORADA HOSTELERIA SL | Apoderado | 11/01/2024 | |
RESTANIMA SL | Apoderado | 29/12/2023 | |
AMICALIA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 19/06/2019 | |
ARALLOTABERNA SL | Apoderado Solidario | 19/06/2019 | |
RESTANIMA SL | Apoderado Solidario | 19/06/2019 | |
ZAHORI BUSINESS SL | Administrador Solidario | 11/04/2019 | |
AMICALIA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2018 | |
ARALLOTABERNA SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA ROJO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROJO JESUS
Empresa: OITO PES SL
Administrador Unico
- Garcia Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2955 , F 14, S 8, H PM 94137, I/A 4 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-07
Empresa: ALBORADA HOSTELERIA SL
Apoderado
- Garcia Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 48, S 8, H C 45173, I/A 8 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-15
Empresa: AMICALIA INVERSIONES SL
Apoderado
- Garcia Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3452 , F 129, S 8, H C 44355, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-15
Empresa: RESTANIMA SL
Apoderado
- Garcia Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3599 , F 207, S 8, H C 45175, I/A 16 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-15
Empresa: ZAHORI BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Garcia Rojo Jesus
- Millan Buelvas Natalia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 138, S 8, H IF 8502, I/A 2 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-35
Empresa: A MUNDIÑA SL
Consejero
- Ameijenda Pazos Alvaro
- Garcia Rojo Jesus
- Garcia Sanchez Anxo
- Garcia Sanchez Sabela
Presidente
- Garcia Rojo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 127, S 8, H C 36749, I/A 16 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-15
Empresa: A MUNDIÑA SL
Consejero
Presidente
- Garcia Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 127, S 8, H C 36749, I/A 13 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-15
Empresa: TREVILLE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Garcia Rojo Jesus
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36976 , F 127, S 8, H M 660889, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: VARELA FACAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 188, S 8, H C 36749, I/A 8 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-15
Empresa: MALOSERA SL
Administrador Unico
- Garcia Rojo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-15
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ROJO JESUS
Mostramos los datos de GARCIA ROJO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROJO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos