MALOSERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Alcalde Francisco Vazquez, 27
Código Postal 15002
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social MALOSERA SL
CIF B70281779
Capital Social 38180.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 14/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MALOSERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALOSERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rojo Jesus | Administrador Unico | 23/01/2014 | 13/12/2019 |
Garcia Rojo Jesus | Apoderado | 24/01/2013 | 13/12/2019 |
Garcia Rojo Jesus | Presidente | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
Garcia Rojo Jesus | Consejero | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
Garcia Sanchez Anxo | Consejero | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
Garcia Sanchez Sabela | Consejero | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
Sanchez Rey Maria Jose | Secretario | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
Sanchez Rey Maria Jose | Consejero Delegado | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
Sanchez Rey Maria Jose | Consejero | 21/02/2011 | 23/01/2014 |
ACTOS BORME DE MALOSERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 178, S 8, H C 47146, I/A 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 177, S 8, H C 47146, I/A 3 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-15
- 1 .- La tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de acciones, participaciones o cualquier otros títulos representativos del capital social de sociedades u otras entidades mercantiles; así como la compra, tenencia, administración permuta y venta de valores mobiliarios, públicos o p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 177, S 8, H C 47146, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 177, S 8, H C 47146, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 175, S 8, H C 47146, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-15