MULTI MALL CORUÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prim, 19
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MULTI MALL CORUÑA SL
CIF B85412724
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/04/2008
Nombres Anteriores
- MULTI VESTE ESPAÑA 18 SL
Propietario MULTI SPAIN MANAGEMENT SA
VINCULACIONES DE MULTI MALL CORUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MULTI MALL CORUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berasategui Verastegui Rodrigo | Secretario | 14/01/2013 | |
Gomez Izquierdo Victor Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 14/01/2013 | |
Gomez Izquierdo Victor Manuel | Consejero | 14/01/2013 | |
Martin Luna Jose Manuel | Apoderado | 04/03/2010 | 14/01/2013 |
Mendaña Navarro Renata | Vicesecretario No Consejero | 14/01/2013 | |
MULTI SPAIN MANAGEMENT SA | Socio Unico | 09/01/2009 | 14/01/2013 |
MULTI SPAIN MANAGEMENT SA | Apoderado | 26/10/2009 | 14/01/2013 |
Santiago Gonzalez Enrique | Apoderado Mancomunado | 24/03/2011 | 14/01/2013 |
Santiago Gonzalez Enrique | Apoderado | 04/03/2010 | 14/01/2013 |
Sarmento Cavaleiro De Ferreira Francisco Maria | Apoderado Mancomunado | 24/03/2011 | 14/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MULTI MALL CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 88, S 8, H M 460135, I/A 8 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 88, S 8, H M 460135, I/A 8 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 88, S 8, H M 460135, I/A 8 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 87, S 8, H M 460135, I/A 7 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-222-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 86, S 8, H M 460135, I/A 6 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 85, S 8, H M 460135, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: MULTI VESTE ESPAÑA 18 SL
- MULTI MALL CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 85, S 8, H M 460135, I/A 4 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-28
Empresa: MULTI VESTE ESPAÑA 18 SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25535 , F 84, S 8, H M 460135, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28