MT CAFE MARBELLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA RICARDO SORIANO, EDIFICIO GOLDEN 72 Ptl.C 3º
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social MT CAFE MARBELLA SL
CIF B93365641
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MT CAFE MARBELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MT CAFE MARBELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa Salido Jose Manuel | Apoderado | 19/12/2014 | 12/01/2024 |
Espinosa Salido Jose Manuel | Liquidador | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Marin Lopez Miguel Angel | Administrador Unico | 22/02/2018 | 12/01/2024 |
Espinosa Salido Luis | Administrador Unico | 19/11/2014 | 22/02/2018 |
ACTOS BORME DE MT CAFE MARBELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 138, S 8, H MA125616, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 138, S 8, H MA125616, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 138, S 8, H MA125616, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 138, S 8, H MA125616, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 138, S 8, H MA125616, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-29
- AVDA RICARDO SORIANO, EDIFICIO GOLDEN 72 Ptl.C 3º (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 137, S 8, H MA125616, I/A 3 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 137, S 8, H MA125616, I/A 3 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 137, S 8, H MA125616, I/A 3 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 137, S 8, H MA125616, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 136, S 8, H MA125616, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-29