MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURA LUMINA LAB SL | Socio Unico | 19/12/2023 | |
ANDALUCIA XIMENEZ INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 12/05/2022 | |
PERSIANO XXI SL | Apoderado | 10/06/2021 | |
H & D COMPANY NV | Apoderado | 10/04/2018 | |
PARQUE EMPRESARIAL DE MIJAS SL | Vicepresidente | 24/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: GOPAL DHAM PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 46146, I/A 12 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-29
Empresa: MT CAFE MARBELLA SL
Administrador Unico
- Marin Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341, L 4248, F 138, S 8, H MA125616, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-29
Empresa: AURA LUMINA LAB SL
Socio Único
- Marin Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 97, S 8, H CR 33828, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-13
Empresa: CABOPINO FINANCE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Galiano Antonio Javier
- Marin Lopez Miguel Angel
- Mena Quiros Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6056, L 4963, F 146, S 8, H MA162172, I/A 7 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-10-29
Empresa: PARBLEU SL
Administrador Unico
- Marin Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612, L 1525, F 98, S 8, H MA 44004, I/A 3 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: ANDALUCIA XIMENEZ INVERSIONES SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Marin Lopez Miguel Angel
- Ortiz Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448, L 1361, F 117, S 8, H MA 39581, I/A 3 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-29
Empresa: CABOPINO FINANCE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Galiano Antonio Javier
- Marin Lopez Miguel Angel
- Mena Quiros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053, L 4960, F 112, S 8, H MA162172, I/A 2 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Empresa: PERSIANO XXI SL
Apoderado
- Marin Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5912, L 4819, F 213, S 8, H MA154277, I/A 3 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-29
Administrador Unico
- Marin Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2455, L 1368, F 207, S 8, H MA 39791, I/A 2 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-29
Empresa: BORDOLIQUE SICAV
Consejero
- Marin Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21245 , F 32, S 8, H M 237418, I/A 44 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
VER MAS ACTOS
Información de MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN LOPEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos