MRATEL-COMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Pintor Velazquez, 4
Código Postal 28932
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MRATEL-COMUNICACIONES SL
CIF B87597605
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 28/10/2016
Nombres Anteriores
- MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MRATEL-COMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MRATEL-COMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Atienza Mario-alberto | Administrador Unico | 16/11/2017 | 06/07/2023 |
Carrasco Atienza Mario-alberto | Liquidador | 06/07/2023 | 06/07/2023 |
Carrasco Atienza Mario-alberto | Administrador Solidario | 29/11/2016 | 16/11/2017 |
De Castro Alvarez Alberto | Administrador Solidario | 29/11/2016 | 16/11/2017 |
Rebolledo Martin Ruben-carlos | Administrador Solidario | 29/11/2016 | 16/11/2017 |
ACTOS BORME DE MRATEL-COMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 44, S 8, H M 635709, I/A 3 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 44, S 8, H M 635709, I/A 3 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 44, S 8, H M 635709, I/A 3 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 44, S 8, H M 635709, I/A 3 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 41, S 8, H M 635709, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
- Cambio Denominación: MRATEL-COMUNICACIONES SL
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Modificación de la totalidad de los estatutos como consecuencia de la pérdida del carácter laboral.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 41, S 8, H M 635709, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 41, S 8, H M 635709, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 41, S 8, H M 635709, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 38, S 8, H M 635709, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Dirección:C/ PINTOR VELAZQUEZ 4 - POSTERIOR, LOCAL 2 (MOSTOLES)
Comienzo de operaciones:28/10/16
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:- Compraventa, instalaciones y servicios eléctricos y electrónicos.- Servicios relacionados con instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. - Servicios relacionados con la instalación de redes telefónicas, telefonía sin hilos, informáticas, televisión y sonido..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 38, S 8, H M 635709, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28