CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO
Informe ejecutivo de CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MRATEL-COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 16/11/2017 | 06/07/2023 |
MRATEL-COMUNICACIONES SL | Liquidador | 06/07/2023 | 06/07/2023 |
SOLUSOLAR EFICIENCIA ENERGETICA SL | Administrador Unico | 24/03/2023 | 28/04/2023 |
MRATEL-COMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 29/11/2016 | 16/11/2017 |
VINCULACIONES DE CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SL
Liquidador
- Carrasco Atienza Mario-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 44, S 8, H M 635709, I/A 3 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Carrasco Atienza Mario-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 44, S 8, H M 635709, I/A 3 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: SORENSOL ACCIONES ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Carrasco Atienza Mario-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44870 , F 163, S 8, H M 789969, I/A 5 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: SORENSOL ACCIONES ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Carrasco Atienza Mario-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44870 , F 160, S 8, H M 789969, I/A 1 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Administrador Unico
- Carrasco Atienza Mario-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 41, S 8, H M 635709, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Administrador Solidario
- Carrasco Atienza Mario-alberto
- De Castro Alvarez Alberto
- Rebolledo Martin Ruben-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 41, S 8, H M 635709, I/A 2 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: MRATEL-COMUNICACIONES SLL
Administrador Solidario
- Carrasco Atienza Mario-alberto
- De Castro Alvarez Alberto
- Rebolledo Martin Ruben-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35363 , F 38, S 8, H M 635709, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Información de CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO
Mostramos los datos de CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRASCO ATIENZA MARIO-ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos