MOVILIDAD Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Josep, 1
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MOVILIDAD Y SERVICIOS SL
CIF B62170881
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MOVILIDAD Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVILIDAD Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcaide Roig Ramon | Administrador Unico | 10/08/2020 | 22/01/2021 |
Alcaide Roig Ramon | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Carles Subira Pere | Liquidador Suplente | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Alcaide Roig Ramon | Administrador Unico | 03/06/2015 | 10/08/2020 |
Alcaide Roig Ramon | Administrador Unico | 31/08/2010 | 03/06/2015 |
Pla Cucurull Joan | Apoderado | 28/02/2014 | |
Grandes Fontanillas Ignacio | Apoderado | 24/05/2013 | |
Klaas Derk Polle | Administrador Unico | 11/08/2009 | 31/08/2010 |
Lluch Urpi Joaquim | Apoderado | 31/08/2010 | |
Molina Castro Miguel | Apoderado | 31/08/2010 |
ACTOS BORME DE MOVILIDAD Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 22 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 22 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 22 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 21 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 20 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 19 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 16, S 8, H B 211411, I/A 18 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 15, S 8, H B 211411, I/A 17 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08