KLAAS DERK POLLE
Informe ejecutivo de KLAAS DERK POLLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KLAAS DERK POLLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIQAPARTS SL | REPR.143 RRM | 04/03/2019 | |
ROCOPARTS SL | REPR.143 RRM | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE KLAAS DERK POLLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLAAS DERK POLLE
Empresa: UNIQAPARTS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46784 , F 114, S 8, H B 530809, I/A 1 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Apoderado
- Fandos Fornons Agustin
- Klaas Derk Polle
- Lluch Urpi Joaquim
- Tubella Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34945 , F 182, S 8, H B 128800, I/A 35 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Administrador Unico
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34945 , F 182, S 8, H B 128800, I/A 34 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Empresa: MOVILIDAD Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 15, S 8, H B 211411, I/A 16 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Empresa: TALLER PLANCHA CENTRAL SA
Administrador Unico
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38685 , F 134, S 8, H B 57140, I/A 36 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Empresa: ROCOPARTS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41886 , F 16, S 8, H B 394499, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-08
Empresa: ROCOPARTS SL
Administrador Unico
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41886 , F 16, S 8, H B 394499, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-08
Empresa: ROCOPARTS SL
Administrador Unico
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41886 , F 13, S 8, H B 394499, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Empresa: TALLERES AUTOLICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Klaas Derk Polle
- Masferrer Ordis Jaime
- Pla Cucurull Joan
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 90, S 8, H B 67658, I/A 46 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Empresa: MOVILIDAD Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Klaas Derk Polle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 15, S 8, H B 211411, I/A 15 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Información de KLAAS DERK POLLE
Mostramos los datos de KLAAS DERK POLLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLAAS DERK POLLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos