MOVILCOST EUROPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Mas de L'Oli, 130
Código Postal 46940
Municipio Manises
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOVILCOST EUROPA SL
CIF B98636905
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 08/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MOVILCOST EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOVILCOST EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calabuig Muñoz Ivan | Administrador Solidario | 27/11/2015 | 18/02/2019 |
Salimehmet Gyunay Sebahtin | Administrador Solidario | 27/11/2015 | 18/02/2019 |
Sebahtin Salimeehmet Gyunay | Liquidador Unico | 18/02/2019 | 18/02/2019 |
Sebahtin Salimeehmet Gyunay | Administrador Solidario | 18/02/2019 | |
Sebahtin Salimehmet Gyunay | Administrador Mancomunado | 02/06/2014 | 18/02/2019 |
Calabuig Jimenez Vicente | Administrador Mancomunado | 02/06/2014 | 27/11/2015 |
Salimehmet Gyunay Sebahtin | Administrador Mancomunado | 27/11/2015 |
ACTOS BORME DE MOVILCOST EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 33, S 8, H V 159879, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46
Dirección:AVDA MAS DE L'OLI 130 - POLIGONO INDUSTRIAL LA COB (MANISES)
Comienzo de operaciones:08/05/14
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La explotación de centros comerciales y locales o empresas, incluso en régimen de franquicia, dedicados a la distribución y suministro de alimentos, artículos de menaje u hogar, telefonía, electrodomésticos, regalos y juguetes, droguería y perfumería, y en general a la comercialización de cualesquie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 33, S 8, H V 159879, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46