SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN
Informe ejecutivo de SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVILCOST EUROPA SL | Administrador Solidario | 27/11/2015 | 18/02/2019 |
INTER OUTLET LOTES SL | Administrador Solidario | 10/05/2017 | 14/07/2017 |
INTER OUTLET LOTES SL | Administrador Solidario | 20/02/2017 | |
MOVILCOST EUROPA SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2015 | |
MOVILTERRA 2014 SL | Liquidador Solidario | 24/11/2015 | 24/11/2015 |
MOVILTERRA 2014 SL | Administrador Solidario | 24/11/2015 |
VINCULACIONES DE SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN
Empresa: INTER OUTLET LOTES SL
Administrador Solidario
- Calabuig Muñoz Ivan
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9986, L 7268, F 118, S 8, H V 166162, I/A 4 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-46
Empresa: INTER OUTLET LOTES SL
Administrador Solidario
- Calabuig Muñoz Ivan
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9986, L 7268, F 118, S 8, H V 166162, I/A 3 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-46
Empresa: INTER OUTLET LOTES SL
Administrador Solidario
- Castillo Asensio Jose Manuel
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9986, L 7268, F 117, S 8, H V 166162, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-46
Empresa: MOVILCOST EUROPA SL
Administrador Solidario
- Calabuig Muñoz Ivan
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46
Empresa: MOVILCOST EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Calabuig Jimenez Vicente
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 35, S 8, H V 159879, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46
Empresa: MOVILTERRA 2014 SL
Liquidador Solidario
- Andreu Royo Maria Paz
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 205, S 8, H V 159906, I/A 2 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Empresa: MOVILTERRA 2014 SL
Administrador Solidario
- Andreu Royo Maria Paz
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Liquidador Solidario
- Andreu Royo Maria Paz
- Salimehmet Gyunay Sebahtin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9804, L 7086, F 205, S 8, H V 159906, I/A 2 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Información de SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN
Mostramos los datos de SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALIMEHMET GYUNAY SEBAHTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos