MOUNTROCK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 112
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOUNTROCK SL
CIF B86460359
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario PRIME CREDIT 3 SAL
VINCULACIONES DE MOUNTROCK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOUNTROCK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Jodar Lopez Alfredo | Apoderado | 13/12/2012 | 04/03/2022 |
Diaz De Bustamante Terminel Francisco Javier | Liquidador | 04/03/2022 | 04/03/2022 |
Fontes De Castro Lucia | Apoderado | 13/12/2012 | 04/03/2022 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 10/05/2012 | 04/03/2022 |
Lores Ortas Javier | Apoderado | 13/12/2012 | 04/03/2022 |
Miguel Amelio Sergio | Apoderado | 13/12/2012 | 04/03/2022 |
PRIME CREDIT 3 SAL | Socio Unico | 07/12/2012 | 04/03/2022 |
Rey Barbeito Alberto | Apoderado Solidario | 19/10/2015 | 04/03/2022 |
Rodriguez De Santos Antonio | Administrador Unico | 06/05/2021 | 04/03/2022 |
Vizcaino Martin Juan Francisco | Apoderado | 13/12/2012 | 04/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOUNTROCK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 206, S 8, H M 536960, I/A 13 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 206, S 8, H M 536960, I/A 13 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 206, S 8, H M 536960, I/A 13 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 206, S 8, H M 536960, I/A 13 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 206, S 8, H M 536960, I/A 12 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 206, S 8, H M 536960, I/A 12 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 205, S 8, H M 536960, I/A 11 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 205, S 8, H M 536960, I/A 10 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 205, S 8, H M 536960, I/A 10 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
- Cambiada la denominacion del socio unico que ha pasado a ser "Prime Credit 3 S.a.r.l." con domicilio en 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528, Luxemburgo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29843 , F 205, S 8, H M 536960, I/A 9 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28