VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DE VALENCIA SA | Consejero | 23/12/2021 | |
ORLESTON SL | Administrador Unico | 29/07/2021 | |
TRIUMPH BUSINESS CAPITAL SL | Administrador Unico | 13/07/2021 | |
TRIUMPH BUSINESS CAPITAL SL | Socio Unico | 13/07/2021 | |
PROMONTORIA SIERRA SL | Apoderado | 03/05/2012 | |
PROMONTORIA BRICK SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2011 | |
LBL CREDIT OPPORTUNITIES SL | Administrador Solidario | 29/09/2010 | |
VIZYAN MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO
Empresa: CREDE CAPITAL GROUP SL
Consejero
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41336 , F 95, S 8, H M 718751, I/A 8 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: AGUAS DE VALENCIA SA
Consejero
- Rivera Olalquiaga Alvaro
- VALORIA 2015 SL
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10999, L 8277, F 23, S 8, H V 7759, I/A 436 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-46
Empresa: ORLESTON SL
Administrador Unico
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40885 , F 42, S 8, H M 725303, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: TRIUMPH BUSINESS CAPITAL SL
Administrador Unico
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 172, S 8, H M 730888, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: TRIUMPH BUSINESS CAPITAL SL
Nuevo Socio Único
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 172, S 8, H M 730888, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: CREDE CAPITAL GROUP SL
Consejero
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40484 , F 143, S 8, H M 718751, I/A 3 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: PROMONTORIA BEE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lores Ortas Javier
- Newton Andrew Douglas
- Peredo Perez Alvaro
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28942 , F 222, S 8, H M 521143, I/A 17 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: PROMONTORIA BEE SL
Apoderado
- Peredo Perez Alvaro
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28942 , F 221, S 8, H M 521143, I/A 16 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: HIPOGES IBERIA SL
Apoderado
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 126, S 8, H M 474680, I/A 57 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Empresa: HIPOGES IBERIA SL
Consejero
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Presidente
- Vizcaino Martin Juan Francisco
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 126, S 8, H M 474680, I/A 57 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
VER MAS ACTOS
Información de VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIZCAINO MARTIN JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos