MOTOR VILADECANS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Mataro, 10
Código Postal 08930
Municipio Sant Adrià de Besòs
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOTOR VILADECANS SA
CIF A58449711
Capital Social 181048.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOTOR VILADECANS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOTOR VILADECANS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ozaeta Saenz Andrea | Presidente | 24/05/2022 | 25/10/2023 |
Ozaeta Saenz Andrea | Consejero | 24/05/2022 | 25/10/2023 |
Vallejo Gomez Rafael | Apoderado Solidario | 26/03/2021 | 25/10/2023 |
Vallejo Gomez Rafael | Secretario | 24/05/2022 | 25/10/2023 |
Vallejo Gomez Rafael | Consejero | 24/05/2022 | 25/10/2023 |
Vallejo Gomez Rafael | Liquidador | 25/10/2023 | 25/10/2023 |
Varona Brias Carlos | Consejero | 24/05/2022 | 25/10/2023 |
Ozaeta Gomez Alfonso | Consejero | 19/09/2012 | 24/05/2022 |
Ozaeta Gomez Alfonso | Consejero | 15/01/2018 | 24/05/2022 |
Ozaeta Gomez Alfonso | Consejero Delegado | 15/01/2018 | 24/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOTOR VILADECANS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 115, S 8, H B 70282, I/A 14 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 115, S 8, H B 70282, I/A 14 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 115, S 8, H B 70282, I/A 14 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 115, S 8, H B 70282, I/A 13 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 115, S 8, H B 70282, I/A 13 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 114, S 8, H B 70282, I/A 12 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
- CR DE MATARO Num.10 (SANT ADRIA DE BESOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 114, S 8, H B 70282, I/A 11 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 114, S 8, H B 70282, I/A 10 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Capital Anterior: | 122.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 59.048,00 | Euros |
Capital Actual: | 181.048,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 113, S 8, H B 70282, I/A 9 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-08
Capital Anterior: | 61.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 61.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 122.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 113, S 8, H B 70282, I/A 8 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-08