OZAETA GOMEZ ALFONSO
Informe ejecutivo de OZAETA GOMEZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OZAETA GOMEZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOR VILADECANS SA | Consejero | 19/09/2012 | 24/05/2022 |
MOTOR VILADECANS SA | Consejero | 15/01/2018 | 24/05/2022 |
MOTOR VILADECANS SA | Consejero Delegado | 15/01/2018 | 24/05/2022 |
MOTOR VILADECANS SA | Consejero Delegado | 19/09/2012 | 24/05/2022 |
MOTOR VILADECANS SA | Presidente | 15/01/2018 | 24/05/2022 |
MOTOR VILADECANS SA | Presidente | 19/09/2012 | 15/01/2018 |
MOTOR VILADECANS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 19/09/2012 |
VINCULACIONES DE OZAETA GOMEZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OZAETA GOMEZ ALFONSO
Empresa: MOTOR VILADECANS SA
Consejero Delegado
- Ozaeta Gomez Alfonso
Consejero
- Ozaeta Gomez Alfonso
- Vallejo Gomez Rafael
- Varona Brias Carlos
Presidente
- Ozaeta Gomez Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 115, S 8, H B 70282, I/A 13 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Empresa: MOTOR VILADECANS SA
Consejero Delegado
- Ozaeta Gomez Alfonso
Consejero
- Ozaeta Gomez Alfonso
- Vallejo Gomez Rafael
- Varona Brias Carlos
Presidente
- Ozaeta Gomez Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 114, S 8, H B 70282, I/A 10 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: MOTOR VILADECANS SA
Consejero Delegado
- Ozaeta Gomez Alfonso
Consejero
- Ozaeta Gomez Alfonso
- Vallejo Gomez Rafael
- Varona Brias Carlos
Presidente
- Ozaeta Gomez Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 112, S 8, H B 70282, I/A 7 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-08
Empresa: MOTOR VILADECANS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ozaeta Gomez Alfonso
- Vallejo Cobo Hilario
Consejero
- Ozaeta Gomez Alfonso
- Vallejo Cobo Hilario
- Varona Brias Carlos
Presidente
- Ozaeta Gomez Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 112, S 8, H B 70282, I/A 7 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-08
Información de OZAETA GOMEZ ALFONSO
Mostramos los datos de OZAETA GOMEZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OZAETA GOMEZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos