MOTOR AVENIDA MECOVAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Gregorio Prieto, 31
Código Postal 13300
Municipio Valdepeñas
Provincia Ciudad Real
Razón Social MOTOR AVENIDA MECOVAL SL
CIF B13332473
Capital Social 15025.5 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Nombres Anteriores
- MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Galan Simon Jesus
VINCULACIONES DE MOTOR AVENIDA MECOVAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOTOR AVENIDA MECOVAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galan Simon Jesus | Administrador Unico | 09/12/2011 | 27/12/2012 |
Alamo Quintana Pedro-jose | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Fernandez Mata Antonio | Presidente | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Fernandez Mata Antonio | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Galan Simon Jesus | Secretario | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Galan Simon Jesus | Consejero Delegado | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Galan Simon Jesus | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Garcia De La Torre Maria Antonia | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Jimenez Del Pozo Manuel | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
Pines Ibac Alfonso | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOTOR AVENIDA MECOVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-11-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-11-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-18-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Capital Anterior: | 60.102,00 | Euros |
Disminución de capital | 45.076,50 | Euros |
Capital Actual: | 15.025,50 | Euros |
Porcentaje: | 75,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-18-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-18-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-18-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
- Denominación y forma adoptada: MOTOR AVENIDA MECOVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-18-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-211-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-13