SANCHO CERROS LUIS
Informe ejecutivo de SANCHO CERROS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHO CERROS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOMECO SL | Administrador Solidario | 04/07/2017 | |
MOTOR AVENIDA MECOVAL SL | Consejero | 20/06/2009 | 09/12/2011 |
MECOVAL MOTOR SL | Administrador Solidario | 14/09/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHO CERROS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO CERROS LUIS
Empresa: TOMECO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Mata Antonio
- Galan Simon Jesus
- Sancho Cerros Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 81, S 8, H CR 12428, I/A 6 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 188, S 8, H CR 10936, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-18-13
Empresa: MECOVAL MOTOR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Mata Antonio
- Galan Simon Jesus
- Sancho Cerros Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 75, S 8, H CR 9248, I/A 10 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 187, S 8, H CR 10936, I/A 3 (20/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-13
Empresa: MOTOR AVENIDA MECOVAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 187, S 8, H CR 10936, I/A 3 (20/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-13
Información de SANCHO CERROS LUIS
Mostramos los datos de SANCHO CERROS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO CERROS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos