MORON FOTOVOLTAICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MORON FOTOVOLTAICA SL
CIF B39667423
Capital Social 53101.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/08/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SUN BEAM ENERGY SL
Propietario SUN BEAM ENERGY SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE MORON FOTOVOLTAICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORON FOTOVOLTAICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 11/02/2016 | 21/09/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
Howard Ian John William | Apoderado Mancomunado | 08/11/2017 | 21/09/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 01/08/2012 | 21/09/2020 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
SUN BEAM ENERGY SL | Socio Unico | 22/01/2019 | 21/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MORON FOTOVOLTAICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 75, S 8, H M 474510, I/A 23 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 75, S 8, H M 474510, I/A 23 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 74, S 8, H M 474510, I/A 22 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 21 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 21 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- C/ JENNER 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 20 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 20 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 20 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 20 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 20 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28