HOWARD IAN JOHN WILLIAM
Informe ejecutivo de HOWARD IAN JOHN WILLIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HOWARD IAN JOHN WILLIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE SOLAR MESA DE OCAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 10/11/2017 |
VINCULACIONES DE HOWARD IAN JOHN WILLIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOWARD IAN JOHN WILLIAM
Empresa: TAGORO ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 16, S 8, H M 491231, I/A 22 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: ANEMOI CANTILLANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25172 , F 209, S 8, H M 453328, I/A 24 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: MORON FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 71, S 8, H M 474510, I/A 21 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: PARQUE SOLAR MESA DE OCAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30340 , F 5, S 8, H M 448107, I/A 19 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: TAGORO ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27265 , F 14, S 8, H M 491231, I/A 18 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: PARQUE SOLAR MESA DE OCAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30340 , F 3, S 8, H M 448107, I/A 16 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: ANEMOI RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25567 , F 23, S 8, H M 433538, I/A 19 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Empresa: MORON FOTOVOLTAICA SL
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31721 , F 70, S 8, H M 474510, I/A 18 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Empresa: ANEMOI CANTILLANA SL
Apoderado Mancomunado
- Howard Ian John William
Apoderado Solidario
- Di Giovanni Giovanni Paolo
- Howard Ian John William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25172 , F 207, S 8, H M 453328, I/A 19 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Información de HOWARD IAN JOHN WILLIAM
Mostramos los datos de HOWARD IAN JOHN WILLIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOWARD IAN JOHN WILLIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos