MORISPAIN SA
Razón Social MORISPAIN SA
CIF A01104124
Actividad Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
Teléfono 94 529 22 60
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Azurmendi Mendiola Iñigo
Auditor T. NIC AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE MORISPAIN SA
VINCULACIONES DE MORISPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORISPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T. NIC AUDITORES SL | Auditor | 12/08/2024 | |
Azurmendi Mendiola Iñigo | Apoderado | 22/07/2022 | |
Azurmendi Mendiola Iñigo | Presidente | 07/11/2018 | |
Azurmendi Mendiola Iñigo | Consejero | 07/11/2018 | |
Besana Giancarlo | Vicepresidente | 07/11/2018 | |
Besana Giancarlo | Consejero | 07/11/2018 | |
Tondo Savino | Secretario | 07/11/2018 | |
Tondo Savino | Consejero | 07/11/2018 | |
Azurmendi Mendiola Iñigo | Apoderado Solidario | 29/12/2011 | |
Azurmendi Mendiola Javier | Apoderado Solidario | 29/12/2011 |
ACTOS BORME DE MORISPAIN SA
- La revocación del auditor se refiere únicamente para el ejercicio 2023
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 556, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-01
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 556, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-01
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 556, I/A 14 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-01
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 75, S 8, H VI 556, I/A 12 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 74, S 8, H VI 556, I/A 11 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-01
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 74, S 8, H VI 556, I/A 10 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-01
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 9 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-01
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 9 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-01
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 8 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 8 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01