TELLECHEA GOYENA ANGEL
Informe ejecutivo de TELLECHEA GOYENA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TELLECHEA GOYENA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B.A.T. IMARCOAIN SL | Administrador Solidario | 17/07/2020 | |
TRANSTELCO SA | Administrador Unico | 22/03/2013 |
VINCULACIONES DE TELLECHEA GOYENA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLECHEA GOYENA ANGEL
Empresa: TRANSTELCO SA
Administrador Unico
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 90, S 8, H NA 7889, I/A 25 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-31
Empresa: B.A.T. IMARCOAIN SL
Administrador Solidario
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 94, S 8, H NA 9822, I/A 11 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-31
Empresa: MORISPAIN SA
Consejero
- Azurmendi Mendiola Iñigo
- Besana Giancarlo
- Tellechea Goyena Angel
Presidente
Secretario
- Tellechea Goyena Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 9 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-01
Empresa: TRANSTELCO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 90, S 8, H NA 7889, I/A 24 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-31
Empresa: TRANSTELCO SA
Administrador Unico
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 90, S 8, H NA 7889, I/A 23 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-31
Empresa: B.A.T. IMARCOAIN SL
Administrador Solidario
- Garraus Manterola Santiago
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 92, S 8, H NA 9822, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-31
Empresa: TRANSTELCO SA
Administrador Unico
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 89, S 8, H NA 7889, I/A 20 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-31
Empresa: GIMEX SA
Administrador Unico
- Tellechea Goyena Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 56, S 8, H NA 7764, I/A 22 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-31
Empresa: MORISPAIN SA
Apoderado Solidario
Consejero
- Azurmendi Mendiola Iñigo
- Besana Giancarlo
- Tellechea Goyena Angel
Presidente
Secretario
- Tellechea Goyena Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 8 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
Empresa: MORISPAIN SA
Consejero
- Azurmendi Inchausti Juan Jose
- Besana Giancarlo
- Tellechea Goyena Angel
Presidente
Secretario
- Tellechea Goyena Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 149, S 8, H VI 556, I/A 8 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-14-01
VER MAS ACTOS
Información de TELLECHEA GOYENA ANGEL
Mostramos los datos de TELLECHEA GOYENA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLECHEA GOYENA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos