MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL
CIF B39019708
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario NOATUM MARITIME SPAIN SA
VINCULACIONES DE MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Sanchez Jorge Daniel | Apoderado Mancomunado | 16/05/2017 | 26/02/2018 |
Gonzalez Pinillos Marian | Secretario | 25/01/2010 | 26/02/2018 |
Lerma Sinai Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2017 | 26/02/2018 |
NOATUM MARITIME SPAIN SA | Socio Unico | 05/08/2015 | 26/02/2018 |
Ramon Lestau Joaquin Pablo | Consejero Delegado | 25/01/2010 | 26/02/2018 |
Ramon Lestau Joaquin Pablo | Consejero | 25/01/2010 | 26/02/2018 |
Fabregas Romeu Miriam | Consejero | 05/08/2015 | |
Romeu Loperena Francisco Javier | Consejero | 05/08/2015 | |
Caminos Echezarreta Ignacio | Consejero Delegado | 25/01/2010 | |
Caminos Echezarreta Ignacio | Consejero | 25/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 17, S 8, H S 1485, I/A 19 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 16, S 8, H S 1485, I/A 18 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 16, S 8, H S 1485, I/A 17 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 16, S 8, H S 1485, I/A 17 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-2-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-39
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 128, S 8, H S 1485, I/A 16 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 128, S 8, H S 1485, I/A 16 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-229-39