GONZALEZ PINILLOS MARIAN
Informe ejecutivo de GONZALEZ PINILLOS MARIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PINILLOS MARIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL | Secretario | 25/01/2010 | 26/02/2018 |
NOATUM TERMINAL POLIVALENTE SANTANDER SL | Secretario | 25/01/2010 | 30/09/2011 |
NOATUM TERMINAL POLIVALENTE SANTANDER SL | Consejero | 21/09/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PINILLOS MARIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PINILLOS MARIAN
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DE SANTANDER SL
Secretario
- Gonzalez Pinillos Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 48, S 8, H S 11606, I/A 17 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-39
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DE SANTANDER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cambron Sanchez Manuel
- Gonzalez Pinillos Marian
- Ramon Lestau Joaquin Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 47, S 8, H S 11606, I/A 16 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-39
Empresa: TERMINALES MARITIMAS DE SANTANDER SL
Consejero Delegado
Secretario
- Gonzalez Pinillos Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 47, S 8, H S 11606, I/A 15 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Empresa: MONTAÑESA DE CONSIGNACIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
- Gonzalez Pinillos Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 128, S 8, H S 1485, I/A 16 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Información de GONZALEZ PINILLOS MARIAN
Mostramos los datos de GONZALEZ PINILLOS MARIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PINILLOS MARIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos