MONTANDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Madrid, 58
Código Postal 28695
Municipio Navas del Rey
Provincia Madrid
Razón Social MONTANDO SL
CIF B83356568
Actividad Construcción de edificios residenciales
VINCULACIONES DE MONTANDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTANDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Castello Pedro | Administrador Mancomunado | 07/07/2021 | |
Martin Simarro Patricia | Liquidador Mancomunado | 07/07/2021 | 07/07/2021 |
Martin Simarro Pedro | Apoderado | 11/03/2013 | 07/07/2021 |
Martin Simarro Victor | Apoderado Mancomunado | 26/04/2013 | 07/07/2021 |
Ramos Garcelan Manuel | Apoderado Mancomunado | 26/04/2013 | 07/07/2021 |
Ramos Garcelan Manuel | Administrador Mancomunado | 07/07/2021 | |
Ramos Garcelan Manuel | Apoderado | 11/03/2013 | 07/07/2021 |
Ramos Garcelan Manuel | Liquidador Mancomunado | 07/07/2021 | 07/07/2021 |
Ramos Garcelan Maria Carmen | Apoderado Mancomunado | 26/04/2013 | 07/07/2021 |
Ramos Garcelan Maria Carmen | Apoderado | 11/03/2013 | 07/07/2021 |
ACTOS BORME DE MONTANDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 161, S 8, H M 307427, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 161, S 8, H M 307427, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 161, S 8, H M 307427, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 161, S 8, H M 307427, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 161, S 8, H M 307427, I/A 4 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 160, S 8, H M 307427, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-28