MARTIN CASTELLO PEDRO
Informe ejecutivo de MARTIN CASTELLO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN CASTELLO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCHEREK SL | Socio Unico | 15/03/2021 | 11/08/2023 |
MONTANDO SL | Administrador Mancomunado | 07/07/2021 | |
MARCHEREK SL | Apoderado | 16/07/2012 | 09/05/2018 |
TECSPA SL | Apoderado | 16/07/2012 | 08/05/2018 |
MARCHEREK SL | Administrador Unico | 22/03/2012 | |
TECSPA SL | Administrador Unico | 22/03/2012 | |
MAYTE Y PEDRO PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 22/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN CASTELLO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CASTELLO PEDRO
Empresa: MONTANDO SL
Administrador Mancomunado
- Martin Castello Pedro
- Ramos Garcelan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17822 , F 161, S 8, H M 307427, I/A 5 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: MARCHEREK SL
Socio Único
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15397 , F 113, S 8, H M 258431, I/A 9 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Empresa: MARCHEREK SL
Apoderado
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15397 , F 112, S 8, H M 258431, I/A 7 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Empresa: TECSPA SL
Apoderado
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6451 , F 146, S 8, H M 105072, I/A 13 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: MARCHEREK SL
Apoderado
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15397 , F 111, S 8, H M 258431, I/A 6 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
Empresa: TECSPA SL
Apoderado
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6451 , F 144, S 8, H M 105072, I/A 11 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
Empresa: TECSPA SL
Administrador Unico
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6451 , F 144, S 8, H M 105072, I/A 10 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: MARCHEREK SL
Administrador Unico
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15397 , F 110, S 8, H M 258431, I/A 5 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Administrador Unico
- Martin Castello Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19931 , F 68, S 8, H M 351414, I/A 3 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Información de MARTIN CASTELLO PEDRO
Mostramos los datos de MARTIN CASTELLO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CASTELLO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos