MONIKA SAN PATRICIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Clavel, 6
Código Postal 38390
Municipio Santa Úrsula
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONIKA SAN PATRICIO SL
CIF B76702034
Capital Social 99000.0 Euros
Actividad Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Fecha de Constitución 06/04/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Reeb Christa Maria
VINCULACIONES DE MONIKA SAN PATRICIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONIKA SAN PATRICIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reeb Christa Maria | Administrador Unico | 30/11/2020 | 31/01/2023 |
Reeb Christa Maria | Socio Unico | 30/11/2020 | 31/01/2023 |
Reeb Christa Maria | Liquidador | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Schmitz Sonja Susanne Gabi | Apoderado | 17/12/2020 | 31/01/2023 |
Roder Monika Barbara | Socio Unico | 11/05/2016 | 30/11/2020 |
Roder Monika Barbara | Administrador Unico | 11/05/2016 | 30/11/2020 |
ACTOS BORME DE MONIKA SAN PATRICIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 125, S 8, H TF 57138, I/A 4 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 125, S 8, H TF 57138, I/A 4 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 125, S 8, H TF 57138, I/A 4 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 125, S 8, H TF 57138, I/A 4 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 124, S 8, H TF 57138, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 124, S 8, H TF 57138, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 124, S 8, H TF 57138, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 124, S 8, H TF 57138, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 123, S 8, H TF 57138, I/A 1 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 123, S 8, H TF 57138, I/A 1 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-38