SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI
Informe ejecutivo de SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPLESAN SPAIN SL | Administrador Solidario | 25/07/2017 | |
LEGALISCONSULTING CANARIAS SL | Administrador Solidario | 22/03/2016 |
VINCULACIONES DE SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI
Empresa: MONIKA SAN PATRICIO SL
Apoderado
- Schmitz Sonja Susanne Gabi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 124, S 8, H TF 57138, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: EMPLESAN SPAIN SL
Administrador Solidario
- Schmitz Oliver
- Schmitz Sonja Susanne Gabi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 37, S 8, H TF 59466, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-38
Empresa: LEGALISCONSULTING CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Schmitz Oliver
- Schmitz Sonja Susanne Gabi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 84, S 8, H TF 56865, I/A 1 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-38
Información de SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI
Mostramos los datos de SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHMITZ SONJA SUSANNE GABI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos