MONDALINDO ADMINISTRATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cristal, 6
Código Postal 28791
Municipio Soto del Real
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MONDALINDO ADMINISTRATION SL
CIF B87649455
Capital Social 3150.0 Euros
Fecha de Constitución 21/09/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MONDALINDO ADMINISTRATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONDALINDO ADMINISTRATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilon Pavageau Daniel | Administrador Unico | 22/12/2020 | 26/09/2023 |
Aguilon Pavageau Daniel | Liquidador | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
Plana Marsal Salvador | Administrador Unico | 23/11/2016 | 22/12/2020 |
ACTOS BORME DE MONDALINDO ADMINISTRATION SL
- Se omitió publicar por error en la inscripción 4 el acto de disolución, liquidación y extinción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
- C/ CRISTAL, 6 (SOTO DEL REAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 111, S 8, H M 634729, I/A 1 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Dirección:TRVA HONDORRIO 9, PORTAL 3, 1º IZQUIERDA (COLMENAR VIEJO)
Comienzo de operaciones:21/09/16
Capital:3.150,00 Euros
Objeto social:La intermediación, administración y gestión de activos inmobiliarios. Compraventa de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 111, S 8, H M 634729, I/A 1 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28