AGUILON PAVAGEAU DANIEL
Informe ejecutivo de AGUILON PAVAGEAU DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILON PAVAGEAU DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICEFORM SOFTWARE SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/02/2023 | |
ATAZAR CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/10/2021 | |
NAJARRA DEVELOPMENTS SL | Administrador Unico | 01/04/2021 |
VINCULACIONES DE AGUILON PAVAGEAU DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILON PAVAGEAU DANIEL
Empresa: MONDALINDO ADMINISTRATION SL
Liquidador
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: MONDALINDO ADMINISTRATION SL
Administrador Unico
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: SERVICEFORM SOFTWARE SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47575 , F 98, S 8, H B 556028, I/A 3 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: SWITCHHERO ESPAÑA SL
Liquidador
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 5004, F 64, S 8, H MA164094, I/A 3 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-29
Empresa: SWITCHHERO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 5004, F 64, S 8, H MA164094, I/A 3 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-29
Empresa: SWITCHHERO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 5004, F 64, S 8, H MA164094, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-29
Empresa: ATAZAR CONSULTING SL
Administrador Unico
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42530 , F 185, S 8, H M 752519, I/A 1 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: NAJARRA DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45640 , F 27, S 8, H B 494259, I/A 4 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: MONDALINDO ADMINISTRATION SL
Administrador Unico
- Aguilon Pavageau Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 113, S 8, H M 634729, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Información de AGUILON PAVAGEAU DANIEL
Mostramos los datos de AGUILON PAVAGEAU DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILON PAVAGEAU DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos