MOLDAKOR SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MOLDAKOR SL
CIF B20205688
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MOLDAKOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLDAKOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Urbaneja Negro Alberto | Administrador Concursal | 28/04/2010 | 14/12/2012 |
Vega Merino Rafael | Apoderado Solidario | 18/05/2010 | 14/12/2012 |
Aguirre Goicoechea Santiago | Consejero | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Arreche Manterola Iñaki | Consejero | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Arzelus Arzelus Alexander | Presidente | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Arzelus Arzelus Alexander | Consejero | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Echaide Echeverria Pedro | Secretario | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Echaide Echeverria Pedro | Consejero | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Larralde Arburua Jose- Luis | Consejero | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
Olazabal Beloqui Juan Antonio | Consejero | 14/05/2010 | 05/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MOLDAKOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 132, S 8, H SS 4592, I/A 20 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:24/03/2010
Número Procedimiento Concursal:183/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1230
Libro:
0
Folio:
132
Hoja:
8-4592
Inscripción:
20
Fecha Inscripción14/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 132, S 8, H SS 4592, I/A 20 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLDAKOR SL
Nif:B20205688
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DE PROCEDIMIENTO CONCURSAL, EXTINCION DE SOCIEDAD Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:03/12/2012
Número Procedimiento Concursal:183/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1230
Libro:
0
Folio:
132
Hoja:
8-4592
Inscripción:
20
Fecha Inscripción14/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 132, S 8, H SS 4592, I/A 20 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 131, S 8, H SS 4592, I/A 19 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLDAKOR SL
Nif:B20205688
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION QUEDARAN EN SUSPENSO LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION DISPOSICION DEL CONCURSADO SOBRE SU PATRIMONIO CON TODOS LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL TITULO III DE LA LC
Fecha de Resolución:15/12/2010
Número Procedimiento Concursal:183/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1230
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-4592
Inscripción:
19
Fecha Inscripción05/01/2011
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 131, S 8, H SS 4592, I/A 19 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLDAKOR SL
Nif:B20205688
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
FINALIZACION DE LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION
Fecha de Resolución:15/12/2010
Número Procedimiento Concursal:183/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1230
Libro:
0
Folio:
131
Hoja:
8-4592
Inscripción:
19
Fecha Inscripción05/01/2011
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 131, S 8, H SS 4592, I/A 19 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 131, S 8, H SS 4592, I/A 19 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 130, S 8, H SS 4592, I/A 18 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 130, S 8, H SS 4592, I/A 17 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20