ARRECHE MANTEROLA IÑAKI
Informe ejecutivo de ARRECHE MANTEROLA IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARRECHE MANTEROLA IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRUNGO MOLDEAK SLL | Secretario | 08/11/2022 | |
IRUNGO MOLDEAK SLL | Consejero | 08/11/2022 |
VINCULACIONES DE ARRECHE MANTEROLA IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRECHE MANTEROLA IÑAKI
Empresa: IRUNGO MOLDEAK SLL
Consejero
- Arreche Manterola Iñaki
Secretario
- Arreche Manterola Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 206, S 8, H SS 33317, I/A 10 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Empresa: MOLDAKOR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 131, S 8, H SS 4592, I/A 19 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Empresa: MOLDAKOR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 130, S 8, H SS 4592, I/A 17 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20
Empresa: MOLDAKOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Arreche Manterola Iñaki
- Larralde Arburua Jose- Luis
Consejero
Presidente
- Arreche Manterola Iñaki
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 130, S 8, H SS 4592, I/A 17 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-20
Empresa: MOLDAKOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Arreche Manterola Iñaki
- Larralde Arburua Jose- Luis
Consejero
Presidente
- Arreche Manterola Iñaki
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 128, S 8, H SS 4592, I/A 13 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-20
Empresa: MOLDAKOR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 128, S 8, H SS 4592, I/A 13 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-20
Información de ARRECHE MANTEROLA IÑAKI
Mostramos los datos de ARRECHE MANTEROLA IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRECHE MANTEROLA IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos