MOLCER SA
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Razón Social MOLCER SA
CIF A12088274
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Teléfono 96 453 18 34
Página Web www.molcer.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ibañez Romero Eduardo
ORGANIGRAMA DE MOLCER SA
VINCULACIONES DE MOLCER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOLCER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Crespo Inmaculada | Apoderado | 15/02/2023 | |
Ibañez Romero Eduardo | Administrador Unico | 27/07/2021 | |
Ibañez Romero Eduardo | Apoderado | 04/11/2016 |
ACTOS BORME DE MOLCER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2711, I/A 30 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299, L 862, F 4, S 8, H CS 2711, I/A 29 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-12
- Subsanada la adjunta inscripción 27 en cuanto al plazo de duración del cargo de administrador único por la inscripción 28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1299, L 862, F 4, S 8, H CS 2711, I/A 28 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 27 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 27 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-12
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 27 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLCER SA
Nif:A12088274
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:FRANCISCO GIL MONZO
Fecha de Resolución:04/06/2021
Número Procedimiento Concursal:000432/2010
Datos Registrales:
Tomo:
531
Libro:
98
Folio:
78
Hoja:
8-2711
Inscripción:
26
Fecha Inscripción15/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 26 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOLCER SA
Nif:A12088274
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:FRANCISCO GIL MONZO
Fecha de Resolución:04/06/2021
Número Procedimiento Concursal:000432/2010
Datos Registrales:
Tomo:
531
Libro:
98
Folio:
78
Hoja:
8-2711
Inscripción:
26
Fecha Inscripción15/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 26 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-12
- Creación de la página web corporativa: www.molcer.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 25 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-12
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 24 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-12