SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLCER SA | Apoderado | 04/11/2016 | 07/08/2024 |
MOLCER SA | Secretario | 03/03/2015 | 27/07/2021 |
MOLCER SA | Consejero | 03/03/2015 | 27/07/2021 |
MOLCER SA | Apoderado | 03/03/2015 | 04/11/2016 |
MOLCER SA | Consejero | 21/03/2012 | 03/03/2015 |
MOLCER SA | Secretario | 25/10/2010 | 03/03/2015 |
MOLCER SA | Consejero Delegado | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE
Empresa: MOLCER SA
Apoderado
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2711, I/A 30 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-12
Empresa: MOLCER SA
Consejero
- Ibañez Romero Eduardo
- Ibañez Romero Moises
- Rodrigo Alvarez Jose Pascual
- Ruedas Querol Luis Florencio
- Saz Sanchez Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 27 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-12
Empresa: MOLCER SA
Consejero
- Ibañez Romero Eduardo
- Ibañez Romero Moises
- Rodrigo Alvarez Jose Pascual
- Ruedas Querol Luis Florencio
- Saz Sanchez Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 78, S 8, H CS 2711, I/A 24 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-12
Empresa: MOLCER SA
Apoderado
- Ibañez Romero Eduardo
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 77, S 8, H CS 2711, I/A 22 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-12
Empresa: MOLCER SA
Apoderado
- Ibañez Puig Manuel
- Ibañez Romero Eduardo
- Negre Garcia Juan
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 77, S 8, H CS 2711, I/A 22 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-12
Empresa: MOLCER SA
Apoderado
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 76, S 8, H CS 2711, I/A 20 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-12
Empresa: MOLCER SA
Consejero
- Ibañez Romero Eduardo
- Ibañez Romero Moises
- Rodrigo Alvarez Jose Pascual
- Ruedas Querol Luis Florencio
- Saz Sanchez Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 76, S 8, H CS 2711, I/A 17 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-12
Empresa: MOLCER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ibañez Puig Manuel
- Ruedas Blanco Venancio
- Saz Sanchez Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 76, S 8, H CS 2711, I/A 17 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-12
Empresa: MOLCER SA
Consejero
- Ibañez Puig Manuel
- Ruedas Blanco Venancio
- Saz Sanchez Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Saz Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 75, S 8, H CS 2711, I/A 15 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-12
Empresa: MOLCER SA
Consejero Delegado
- Saz Sanchez Jose Vicente
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531, L 98, F 75, S 8, H CS 2711, I/A 15 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-12
VER MAS ACTOS
Información de SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE
Mostramos los datos de SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAZ SANCHEZ JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos