MODACOLOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Migjorn, 43
Código Postal 08226
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social MODACOLOR SA
CIF A08794919
Actividad Acabado de textiles
Página Web www.modacolor.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Torres Lavilla Juan
VINCULACIONES DE MODACOLOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MODACOLOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorente Sibina Raul | Administrador Concursal | 16/04/2012 | 19/03/2013 |
Torres Gibert Juan | Consejero | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
Torres Gibert Juan | Consejero Delegado | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
Torres Gibert Maria Luisa | Secretario | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
Torres Gibert Maria Luisa | Consejero | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
Torres Gibert Maria Luisa | Consejero Delegado | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
Torres Lavilla Juan | Presidente | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
Torres Lavilla Juan | Consejero | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
ACTOS BORME DE MODACOLOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28291 , F 125, S 8, H B 71066, I/A 16 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 859/2011, AUTO FIRME DE FECHA 27/11/2012, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28291 , F 125, S 8, H B 71066, I/A 16 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 859/2011, AUTO FIRME DE FECHA 16/01/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28291 , F 124, S 8, H B 71066, I/A 15 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28291 , F 124, S 8, H B 71066, I/A 15 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28291 , F 123, S 8, H B 71066, I/A 14 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08