TORRES GIBERT MARIA LUISA
Informe ejecutivo de TORRES GIBERT MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES GIBERT MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGERDEP SL | Administrador Solidario | 22/12/2014 | |
MAGERDEP SL | Liquidador | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
MODACOLOR SA | Secretario | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
MODACOLOR SA | Consejero | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
MODACOLOR SA | Consejero Delegado | 09/10/2009 | 19/03/2013 |
J2T 2007 SL | Administrador Solidario | 12/11/2012 |
VINCULACIONES DE TORRES GIBERT MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES GIBERT MARIA LUISA
Empresa: MAGERDEP SL
Liquidador
- Torres Gibert Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37794 , F 96, S 8, H B 312803, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: MAGERDEP SL
Administrador Solidario
- Torres Gibert Juan
- Torres Gibert Maria Luisa
Liquidador
- Torres Gibert Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37794 , F 96, S 8, H B 312803, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: J2T 2007 SL
Administrador Solidario
- Julia Dinares Jose
- Torres Gibert Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39474 , F 152, S 8, H B 347170, I/A 2 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Empresa: MODACOLOR SA
Consejero Delegado
- Torres Gibert Juan
- Torres Gibert Maria Luisa
Consejero
- Torres Gibert Juan
- Torres Gibert Maria Luisa
- Torres Lavilla Juan
Presidente
Secretario
- Torres Gibert Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28291 , F 123, S 8, H B 71066, I/A 14 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08
Información de TORRES GIBERT MARIA LUISA
Mostramos los datos de TORRES GIBERT MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES GIBERT MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos