MOAI COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rios Rosas, 46
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MOAI COMUNICACION SL
CIF B86640794
Capital Social 3370.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 18/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Parra Francisco
VINCULACIONES DE MOAI COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MOAI COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Parra Francisco | Administrador Unico | 17/10/2018 | 24/07/2019 |
Robledo Carracedo Soledad | Administrador Unico | 04/04/2018 | 17/10/2018 |
Baz Diez Juan Ignacio | Administrador Unico | 29/01/2018 | 04/04/2018 |
Meson Sanz Miguel Angel | Administrador Unico | 11/12/2014 | 29/01/2018 |
Meson Sanz Miguel Angel | Socio Unico | 04/02/2015 | 29/01/2018 |
Meson Sanz Miguel Angel | Administrador Solidario | 19/12/2013 | 11/12/2014 |
Rollan Gordo Marta | Administrador Solidario | 19/12/2013 | 11/12/2014 |
Parra Gomez Ramon | Administrador Unico | 28/01/2013 | 19/12/2013 |
ACTOS BORME DE MOAI COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 9 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
- La sociedad "MOAI COMUNICACION SL" ha quedado extinguida y cancelados todos sus asientos al haber sido absorbida por la denominada "I3E IT RESOUCES SL" domiciliada en Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 9 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
- C/ RIOS ROSAS 46 1 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 8 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 8 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 8 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 7 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 7 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
- C/ PRADILLO , 9, 3º C, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 45, S 8, H M 551894, I/A 6 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
- La prestación de servicios informáticos , asistencia técnia en materia informática con o sin cesión de tiempo completo o parcial de distintos perfiles profesionales. El desarrollo de software , realización de proyectos a medida en materia informática. La prestación de servicios de consultoría inform
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 45, S 8, H M 551894, I/A 6 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 45, S 8, H M 551894, I/A 6 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28