BAZ DIEZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de BAZ DIEZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAZ DIEZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEEKOROK CONSULTING SL | Administrador Unico | 04/02/2010 | 12/11/2018 |
MOAI COMUNICACION SL | Administrador Unico | 29/01/2018 | 04/04/2018 |
KEEKOROK CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 27/07/2015 | |
KEEKOROK CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE BAZ DIEZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAZ DIEZ JUAN IGNACIO
Empresa: KEEKOROK CONSULTING SL
Administrador Unico
- Baz Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18535 , F 212, S 8, H M 322140, I/A 16 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: MOAI COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Baz Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 46, S 8, H M 551894, I/A 7 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: MOAI COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Baz Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30668 , F 45, S 8, H M 551894, I/A 6 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: KEEKOROK CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Baz Diez Juan Ignacio
- Servan Martinez Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18535 , F 211, S 8, H M 322140, I/A 13 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: KEEKOROK CONSULTING SL
Administrador Unico
- Baz Diez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18535 , F 87, S 8, H M 322140, I/A 7 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Empresa: KEEKOROK CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Baz Diez Juan Ignacio
- Servan Martinez Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18535 , F 87, S 8, H M 322140, I/A 7 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Información de BAZ DIEZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de BAZ DIEZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAZ DIEZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos